Cidadania concentrará recursos nas candidaturas parlamentares, diz Roberto Freire
Presidente nacional do partido reafirmou à CNN apoio a Tebet (MDB) e falou sobre eventual escolha de vice
O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, afirmou em entrevista à CNN nesta quinta-feira (28) que, apesar de apoiar a candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência, o foco do partido nas eleições nacionais será nas vagas parlamentares.
“Um partido como o nosso, que só tem um candidato a governador, vamos concentrar recursos nas eleições parlamentares. Vai ter um ou outro para senador, mas gastar o fundo nas candidaturas parlamentares, em deputado federal principalmente e, depois, nas estaduais”, disse Freire.
O Cidadania, para as eleições de outubro, integra a chapa de Tebet juntamente com o PSDB e o MDB, partido da senadora.
Questionado sobre a definição do vice, Freire afirmou que “não tem preferência, mas busca um consenso” e confirmou que o nome de Tasso Jereissati (PSDB-CE), em sua opinião, é o melhor encaminhado para completar a chapa. Nomes como o da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) e o de Mara Gabrilli (PSDB-SP) também são cotados para a vaga.
“A questão do vice depende do Tasso Jereissati, se ele aceita ou não, porque é o preferencial, mas podemos ter uma inédita chapa feminina. É buscar a preferência da candidata, afinal, é com ela que o vice terá relação”, disse.
Galeria: Veja todos os presidentes da história do Brasil
- 1 de 36
Veja todos os presidentes da história do Brasil
Manuel Deodoro da Fonseca (Deodoro da Fonseca)
1889 - 1891 • Divulgação/Presidência da República
- 2 de 36
Floriano Vieira Peixoto (Floriano Peixoto)
1891 - 1894 • Divulgação/Presidência da República
- 3 de 36
Prudente José de Morais e Barros (Prudente de Morais)
1894 - 1898 • Divulgação/Presidência da República
-
- 4 de 36
Manoel Ferraz de Campos Salles (Campos Salles)
1898 - 1902 • Divulgação/Presidência da República
- 5 de 36
Francisco de Paula Rodrigues Alves (Rodrigues Alves)
1902 - 1906 • Divulgação/Presidência da República
- 6 de 36
Afonso Augusto Moreira Penna (Afonso Pena)
1906 - 1909 • Divulgação/Presidência da República
-
- 7 de 36
Nilo Procópio Peçanha (Nilo Peçanha)
1909 - 1910 • Divulgação/Presidência da República
- 8 de 36
Hermes Rodrigues da Fonseca (Hermes da Fonseca)
1910 - 1914 • Divulgação/Presidência da República
- 9 de 36
Venceslau Brás Pereira Gomes (Venceslau Brás)
1914 - 1918 • Divulgação/Presidência da República
-
- 10 de 36
Delfim Moreira da Costa Ribeiro (Delfim Moreira)
1918 - 1919 • Divulgação/Presidência da República
- 11 de 36
Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa (Epitácio Pessoa)
1919 - 1922 • Divulgação/Presidência da República
- 12 de 36
Arthur da Silva Bernardes (Arthur Bernardes)
1922 - 1926 • Divulgação/Presidência da República
-
- 13 de 36
Washington Luís Pereira de Sousa (Washington Luís)
1926 - 1930 • Divulgação/Presidência da República
- 14 de 36
Getúlio Dornelles Vargas (Getúlio Vargas)
1930 - 1945 • Divulgação/Presidência da República
- 15 de 36
José Linhares
1945 - 1946 • Divulgação/Presidência da República
-
- 16 de 36
Eurico Gaspar Dutra
1946 - 1951 • Divulgação/Presidência da República
- 17 de 36
Getúlio Dornelles Vargas (Getúlio Vargas)
1951 - 1954 • Divulgação/Presidência da República
- 18 de 36
João Fernandes Campos Café Filho (Café Filho)
1954 - 1955 • Divulgação/Presidência da República
-
- 19 de 36
Carlos Coimbra da Luz (Carlos Luz)
08/11/1955 a 11/11/1955 • Divulgação/Presidência da República
- 20 de 36
Nereu de Oliveira Ramos (Nereu Ramos)
1955 - 1956 • Divulgação/Presidência da República
- 21 de 36
Juscelino Kubitschek de Oliveira (Juscelino Kubitschek)
1956 - 1961 • Divulgação/Presidência da República
-
- 22 de 36
Jânio da Silva Quadros (Jânio Quadros)
31/01/1961 - 25/08/1961 • Divulgação/Presidência da República
- 23 de 36
João Belchior Marques Goulart (João Goulart)
1961 - 1964 • Divulgação/Presidência da República
- 24 de 36
Humberto de Alencar Castello Branco (Castello Branco)
1964 - 1967 • Divulgação/Presidência da República
-
- 25 de 36
Arthur da Costa e Silva (Costa e Silva)
1967 - 1969 • Divulgação/Presidência da República
- 26 de 36
Emílio Garrastazu Médici (Médici)
1969 - 1974 • Divulgação/Presidência da República
- 27 de 36
Ernesto Geisel
1974 - 1979 • Divulgação/Presidência da República
-
- 28 de 36
João Baptista de Oliveira Figueiredo (João Figueiredo)
1979 - 1985 • Divulgação/Presidência da República
- 29 de 36
José Sarney
1985 - 1990 • Divulgação/Presidência da República
- 30 de 36
Fernando Afonso Collor de Mello (Fernando Collor)
1990 - 1992 • Divulgação/Presidência da República
-
- 31 de 36
Itamar Augusto Cautiero Franco (Itamar Franco)
1992 - 1994 • Divulgação/Presidência da República
- 32 de 36
Fernando Henrique Cardoso
1995 - 2002 • Divulgação/Presidência da República
- 33 de 36
2003 - 2010 • Divulgação/Presidência da República
-
- 34 de 36
Dilma Vana Rousseff (Dilma Rousseff)
2011 - 2016 • Divulgação/Presidência da República
- 35 de 36
Michel Miguel Elias Temer Lulia (Michel Temer)
2016 - 2019 • Divulgação/Presidência da República
- 36 de 36
Jair Messias Bolsonaro (Jair Bolsonaro)
2019 - Atualidade • Divulgação/Presidência da República
-